李国金
江西理工大学
李国金 党委常委 副校长李国金,男,1970年4月出生,江西南康人,1993年7月参加工作,1992年6月加入中国共产党,现任江西理工大学党委常委、副校长。1989年9月-1993年7月在南方冶金学院选矿工程专业大学本科学习,获工学学士学位,2003年-2007年在中南大学矿物加工工程专业工程硕士学习,获工程硕士学位。曾先后担任党总支秘书、团总支副书记、团
姚弋霞
江西师范大学
女,1965年9月出生于江西省弋阳县,1984年加入中国共产党,研究生学历,教授。1985年7月毕业于江西师范大学中文系,同年由省委组织部作为优秀应届大学毕业生,选派至江西省铅山县锻炼,先后担任乡镇妇联主任、副镇长等职。1987年5月调入江西省社会科学院,先后任编辑、人事处主任科员,1991年调江西省人事厅、省编办工作,任厅专业技术人员管理处主任科员,199
沈灿煌
江西农业大学
沈灿煌 党委书记沈灿煌,男,1964年11月出生。1989年2月参加工作,厦门大学毕业,在职研究生学历,经济学博士,现任集美大学党委书记。主要工作简历:2002.06-2004.06厦门市政府办公厅党组成员、副主任2004.06-2008.05厦门市政府副秘书长,市政府办公厅党组成员2008.05-2012.02厦门市质量技术监督局党组书记(2002.09-
周世健
南昌航空大学
周世健 党委委员、副校长周世健,1966年出生,工学博士,教授,博士研究生导师。2015年5月任南昌航空大学党委委员、副校长。享受“国务院政府特殊津贴”,入选“江西省新世纪百千万人才工程”一、二层次人选,获“省十大杰出青年”、“省青年科学家”、“省优秀硕士学位论文指导教师”荣誉称号,省普通高等学校中青年学科带头人。先后任东华理工学院测量系副主任、主任、所长
杨明
江西中医药大学
杨明:男,1962年生,四川省成都市人。1983年毕业于成都中医学院(现更名为成都中医药大学)药学系中药学专业,留校工作。现为中药药剂学博士、教授、博士生导师、太极集团博士后研究生。现任江西中医学院副校长、兼江西中医学院药学院院长、现代中药制剂教育部重点实验室主任、江西中医学院特聘教授、上海中医药大学兼职博士导师、成都理工大学客座教授、四川省咨询业协会高级咨
徐兰宾
江西中医药大学
徐兰宾,男,汉族,1965年1月生,江西广丰人,教授。1986年7月,毕业于华南工学院。中共党员,省委党校研究生学历。现任江西中医药大学党委书记 。人物履历曾任南昌航空工业学院党委组织部、统战部副部长,机械系党总支副书记、副主任,系党总支书记等职。2000年11月,任赣南师范学院党委委员、副院长;2005年11月,任江西农业大学党委委员、纪委书记;2013年
李崟
江西中医药大学
李崟 党委书记李崟,男,1970年2月出生,中共党员,在职研究生,法学博士。现任上海体育学院党委书记。 历任上海市政府法制办社会法规处主任科员、副处长,市政府办公厅秘书处副处级、正处级机要秘书;市文化广播影视管理局党政办公室主任;中共卢湾区委常委、宣传部部长,中共黄浦区、卢湾区“撤二建一”联合委员会委员;中共黄浦区委常委、宣传部部长;上海市体育局党委副书记
云南省红色教育基地——抗战胜利纪念堂抗战胜利纪念堂位于位于云南省昆明市光华街北。原清代云贵总督署,辛亥(1911年)革命后的省立优级师范学校云瑞中学旧址。1945年7月地方政府计划建为云瑞公园内纪念龙云(字志舟)功绩的志舟堂。1946年7月改称抗战胜利纪念堂,1947年初竣工。堂内有礼堂、过厅、小会议室、办公室、舞台等。其中,礼堂约可容纳1500人。建筑
通过参加银川市产业园区高质量发展专题培训班,深切感受到苏州工业园区发展建设的成功经验树立了进行工业化、打造城市新区的范例,为银川市产业园区建设发展、打造新的经济增长极提供了有益借鉴。一、聚力抓好规划编制,构建高质量发展的规划体系习近平总书记指出:规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。一份好的规划可以让我们少走很多弯路。我们
走进大巴山深处的城口县庙坝镇第一小学(以下简称“庙坝一小”),犹如走进立体的“红色文化”课堂——孩子们自己当“小老师”讲述发生在城口的红色革命故事、用手工泥塑再现百年经典、积极践行红色文化攒存“红色幸福币”……“读、学、听、看、访、讲、演、写、画、塑、研、评”等党史学习“十二载体”,让该校党史学习教育更立体、更生动。“我们以‘童心向党’为主题,以‘十二载
燕语莺啼,百花齐放。为建设高素质干部队伍,全面迎接新时代所面临的新挑战,四川省南充市税务系统的70名科级管理干部,在南充市税税务局调研员陈云章同志的带领下走进我校,进行为期10天的集中培训。7月13日,在我校举行了开班典礼。南充市税务局调研员陈云章,我校继续教育学院副院长曹睿、培训部主任张伟以及全体学员参加了开班典礼。开班典礼由我校继续教育学院培训部主任张伟